Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869)
2021年度独立取締役述職報告
取締役の皆様:
長飛会社全体の独立取締役は2021年度に「会社法」、「上場会社管理準則」、「上場会社独立取締役規則」などの法律法規、監督管理規則及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」の関連規定に従い、独立董事の職責と権利に従い、勤勉に責任を果たし、会議に真剣に出席し、関連取引、対外保証、利益分配、会計士事務所の再雇用などの重大事項について独立意見を発表し、規定に従って書面による独立意見を提出し、中小株主を含む株主全体と会社全体の利益を守るために、独立取締役の役割をよりよく発揮した。2021年度の職務履行状況を以下のように報告する。
一、独立取締役の基本状況
2021年度、会社には4人の独立取締役、すなわちBingshengTeng(テンビン聖)、劉徳明教授、宋玮先生、黄天佑博士がいる。会社の独立取締役数は取締役会数の3分の1を下回らず、経済と光通信などの分野の専門家であり、関連法律法規の上場会社の独立取締役数の割合と専門配置に関する要求に合致している。会社が制定した「独立取締役工作細則」及び取締役会の下に設けた戦略、監査、指名及び報酬の3つの専門委員会工作細則などの制度の中で、独立取締役の職務条件、指名、選挙、交換手順及び関連権利と義務を明確にし、独立取締役が独立し、慎重に関連職責を履行することを保証した。
現在の独立取締役の基本状況は以下の通りである。
専門に氏名職歴兼職があるかどうかが独立背景性に影響する場合
テンビンビン聖さんは2006年末に長江商学に加入して独立非執行取締役を務めた。
院、現同院副院長、戦略学教授。の会社: Haisco Pharmaceutical Group Co.Ltd(002653) 医薬
テンビンビンさんは1998年にニューヨーク市立大学グループ株式会社で、
戦略管理学博士号を取得し、19982006戦略、 Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 科学技術株式有限会社
テンビンビン聖年はアメリカのジョージ・ワシントン大学の商学管理会社に教鞭を執った(2021年11日No
院、かつて戦略学の副教授、博士課程の指導教官を務めて、月29日に退任します)、万達
終身教職を有し、同校の戦略学領ホテル発展有限会社を担当している。
ドメインの博士プロジェクト。テンビンサン氏は2020年から力天影業ホールディングス有限会社
1月17日より当社の独立取締役に就任する。司
劉徳明先生は現在華中科学技術大学教授、武漢光谷奥源科学技術株である。
劉徳明中国次世代インターネット専門家委員会のメンバー、光通信部有限会社の取締役、武否
中国光学工程学会常務理事、光通信漢光谷光ネットワーク科学技術
情報ネットワーク専門家委員会主任、次世代会社執行役員兼総経理と
インターネットアクセスシステム国家工程実験室主経理、武漢安健光電
武漢物ネットワーク産業協会事務総長を務めている。劉伝感有限会社の監事、
徳明さんは1994年から1996年までドイツの杜武漢朝光光電器に行きました。
イスブルク大学訪問研修、1999年華中限会社監事、武漢旭
科学技術大学は博士の学位を獲得して、1999年まで North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社に上がります
2000年にシンガポール南洋理工大学に独立取締役、河南仕佳を訪問
研修、2000年から華中科学技術大学光光子科学技術株式会社を担当
電子工学部(現光学と電子情報学司独立取締役
主任。劉徳明さんは2020年1月から
17日より当社独立取締役に就任いたします。
宋玮先生は2001年から今まで海華税を担当しています。
務師事務所有限会社の理事長及び首席
パートナーであり、2008年から現在まで海聞を担当しています。
科学技術有限会社の理事長。その前に宋
玮先生は1985年から1993年まで財政を担当した。
部海洋石油税務管理局主任課員、助
理調査員1993年から1995年まで会計、
宋玮香港毕馬威国際会計士行内部訓練税務無否
師1995年から1998年まで国家税を担当した。
事務総局渉外税収管理司補佐調査員;
1998年から2001年まで国家税務総局から
香港に派遣して中国国際税務コンサルティングに勤める
(香港)有限会社の取締役。宋玮先生自
2020年1月17日より当社独立
取締役。
黄天佑氏は現在、中遠海運港有限が独立非執行取締役を務めている。
会社執行役員、取締役副総経理及び会社の会社:中国正通汽
管理委員会の議長、香港財務報告車サービスホールディングス有限公
局主席、香港廉政公署審査汚職通報司、JSグローバル生活有限
諮問委員会委員及び香港管理専門協会戦略、会社、新強 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202)
黄天佑会理事会委員。
黄天佑さんは1992年に株式会社、I.Tを管理していますか。
米ミシガン州アンドリュース大学でLimitedを取得(2021年4月
工商管理修士号、2007年に月30日に退任)、上海
香港理工大学は工商管理博士学 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (グループ)株を獲得しました
位。黄天佑氏は2020年1月17日から有限会社(2021年
当社の独立取締役に就任する。年6月11日退任)
会社全体の独立取締役は「上場会社の独立取締役規則」などの法律法規の関連要求を厳格に遵守し、兼職国内外の上場会社はいずれも5社を超えず、独立性に影響を与える状況は存在しない。
二、独立取締役の年度職責履行状況
(一)株主総会及び取締役会への参加状況
本年は自ら出席して欠席を依頼すべきだ
取締役名
株主総会回数回数回数回数
テンビンサン1 1 0
劉徳明1 1 0
宋玮1 1 0
黄天佑1 1 0
2021年度会社は全部で6回の取締役会を開催し、各独立取締役が取締役会に出席する状況は以下の通りである。
本年は自ら出席して欠席を依頼すべきだ
取締役名
取締役会回数回数回数回数
テンビンサン6 6 0
劉徳明6 6 0
宋玮6 6 0
黄天佑6 6 0
2021年度会社は専門委員会会議を8回開催し、そのうち戦略委員会1回、監査委員会6回、指名及び報酬委員会1回、独立取締役が会議に出席した状況は以下の通りである(実際の参加回数/参加すべき回数):
戦略監査指名と報酬
取締役名
委員会委員会
テンビン聖1/10/0 1/1
劉徳明0/0 6/6 0/0
宋玮0/0 6/6 1/1
黄天佑0/0 6/6 0
非会議期間中、独立取締役は真剣に会社の調査研究を行い、会社が取締役に提供した当社の関連業務、経営状況及び将来性の更新資料、及び上場監督管理規則の最新の発展と変動に関する情報を読むことを通じて、資本市場の監督管理の動態、業界の発展状況と会社の発展状況をタイムリーに理解する。管理層と関連部門、子会社が独立取締役に関心と重点を持つ特別テーマの報告を聞くことを通じて、会社の経営状態と発生する可能性のある経営リスクをタイムリーに理解し、自身の専門知識を通じて会社の経営発展に献策し、慎重で忠実で、勤勉に株主に奉仕し、投資家の合法的権益を守る。
三、独立取締役の年度職責履行における重点関心事項の状況(一)資金の募集使用
2021年3月26日、会社の独立取締役は会社の第3回取締役会第10回会議で審議された「募集資金2020年度保管と実際使用状況特別報告」に対して独立意見を発表した:会社の「募集資金2020年度保管と実際使用状況特別報告」は会社の報告期間内の募集資金の保管と使用状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載は存在しない。誤導的な陳述または重大な漏れ。会社の2020年度募集資金の保管と使用は必要な手続きを履行し、「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場会社募集資金管理方法」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規と規範性文書の関連規定に合致し、募集資金管理違反の状況は存在しない。(二)関連取引
2021年1月29日、会社の独立取締役は会社の第3回取締役会第9回会議に対して審議した「中国華信及びその付属会社と2021年の販売及び購買フレームワーク協定及び取引金額上限の承認に関する議案」「上海ノキアベル及びその付属会社と2021年の購買フレームワーク協定及び取引金額上限の承認に関する議案」独立意見を発表する:会社と中国華信郵電科技有限公司及びその付属会社が締結した購買及び販売フレームワーク協議及び協議項目の下で取引金額の上限、及び上海ノキアベル株式会社及びその付属会社と締結した購買フレームワーク協議及び協議項目の下で取引金額の上限はすべて公平で合理的で、しかも一般及び日常業務の過程で行い、当社及びその株主、特に中、小株主の利益の状況。
2021年1月29日、会社の独立取締役は会社の第3回取締役会第9回会議で審議された「 Wuhan Yangtze Communication Industry Group Co.Ltd(600345) が保有する長飛光システムの株式の買収に関する議案」に対して独立意見を発表した:今回の取引は会社が公開看板の販売に参加し、落札して形成され、会社の取締役会は必要な関連取引の採決手続きを履行し、今回の取引は株主全体と上場会社の利益に合致した。
2021年12